TRIBO RAMIS TECNICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Emilia Sureda, 24
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIBO RAMIS TECNICOS SL
CIF B57191934
Actividad Reparación de equipos de comunicación
Fecha de Constitución 20/02/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TRIBO RAMIS TECNICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIBO RAMIS TECNICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Caro Rafael | Administrador Mancomunado | 29/07/2013 | 09/04/2024 |
Ramis Crespi Pedro | Administrador Mancomunado | 29/07/2013 | 09/04/2024 |
Tribo Portell Juan Maria | Administrador Mancomunado | 29/07/2013 | 09/04/2024 |
Tribo Portell Juan Maria | Liquidador | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
Ramis Crespi Pedro | Administrador Solidario | 29/07/2013 | |
Tribo Portell Juan Maria | Administrador Solidario | 29/07/2013 |
ACTOS BORME DE TRIBO RAMIS TECNICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-07
- C/ EMILIA SUREDA 24 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Se da nueva redacción al artículo 18º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 168, S 8, H PM 43221, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-07