TRIBER KRUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Lluis Companys, 4
Código Postal 08192
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIBER KRUP SL
CIF B67076042
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/09/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRIBER KRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIBER KRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Arasa Monica | Administrador Unico | 16/04/2018 | 23/04/2019 |
Casanovas Arasa Monica | Liquidador | 23/04/2019 | 23/04/2019 |
Gomez Figuerola Juan | Administrador Unico | 01/12/2017 | 16/04/2018 |
Pons Serraclara Raul | Administrador Unico | 15/09/2017 | 01/12/2017 |
ACTOS BORME DE TRIBER KRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 119, S 8, H B 509230, I/A 5 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 119, S 8, H B 509230, I/A 5 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 119, S 8, H B 509230, I/A 5 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIA UNICA: MONICA CASANOVAS ARASA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 119, S 8, H B 509230, I/A 4 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
- LA COMPRAVENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,SU PARCELACION,URBANIZACION,ARRENDAMIENTO POR CUENTA PROPIA,EXCLUIDO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO,PROMOCION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y AQUELLAS CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 118, S 8, H B 509230, I/A 3 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
- RB LLUIS COMPANYS NUM.4 LOCAL B (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 118, S 8, H B 509230, I/A 3 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 118, S 8, H B 509230, I/A 3 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 118, S 8, H B 509230, I/A 3 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
- AMPLIAR A:LA INTERMEDIACION,EXPLOTACION Y COMERCIO DE LA GANADERIA EQUINA Y SIMILARES,ASI COMO LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL MISMO.LA VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y CUIDADO ANIMAL Y COMPLEMENTOS.LA CELEBRACION, .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 118, S 8, H B 509230, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-08
- VIA AUGUSTA Num.158 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 118, S 8, H B 509230, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-08