TRIAS ESP LEONOR-T SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIAS ESP LEONOR-T SL
CIF B87201661
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 29/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario CORE PANEURO 2019 13 SAL
VINCULACIONES DE TRIAS ESP LEONOR-T SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIAS ESP LEONOR-T SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORE PANEURO 2019 13 SAL | Socio Unico | 27/05/2021 | 28/06/2021 |
Herranz Rodriguez Eduardo | Administrador Unico | 14/11/2019 | 28/06/2021 |
Herranz Rodriguez Eduardo | Liquidador | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
Northstar Realty Finance Corp | Apoderado | 17/07/2015 | 28/06/2021 |
Rios Martinez Pedro | Apoderado | 01/03/2017 | 28/06/2021 |
TRIAS POOL VB-T SAL | Socio Unico | 17/03/2015 | 27/05/2021 |
Dessart Orphee M | Administrador Solidario | 09/08/2017 | 14/11/2019 |
Ermilios Ioannis | Administrador Solidario | 05/07/2019 | 14/11/2019 |
Breland Allison | Administrador Solidario | 01/06/2018 | 05/07/2019 |
Stanislaw Szymon | Administrador Solidario | 09/08/2017 | 01/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRIAS ESP LEONOR-T SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 86, S 8, H M 596119, I/A 13 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 86, S 8, H M 596119, I/A 13 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 86, S 8, H M 596119, I/A 13 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 86, S 8, H M 596119, I/A 13 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 86, S 8, H M 596119, I/A 13 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 85, S 8, H M 596119, I/A 12 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 93 - 6ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 85, S 8, H M 596119, I/A 11 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 85, S 8, H M 596119, I/A 10 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 85, S 8, H M 596119, I/A 10 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33123 , F 85, S 8, H M 596119, I/A 10 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28