TRIANA TELECOMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Castilla, 3
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIANA TELECOMUNICACIONES SL
CIF B86839172
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fecha de Constitución 11/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario RED ROSE CONSULTING SLNE
VINCULACIONES DE TRIANA TELECOMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIANA TELECOMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fedriani Eznarriaga Francisco Javier Luis | Administrador Unico | 28/10/2013 | 09/02/2016 |
Ferrer Caballero Rosa Maria | Apoderado | 29/10/2013 | 09/02/2016 |
Frediani Eznarriaga Francisco Javier Luis | Liquidador | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
RED ROSE CONSULTING SLNE | Socio Unico | 05/06/2014 | 09/02/2016 |
ACTOS BORME DE TRIANA TELECOMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 174, S 8, H M 566447, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 174, S 8, H M 566447, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 174, S 8, H M 566447, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 174, S 8, H M 566447, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 174, S 8, H M 566447, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 174, S 8, H M 566447, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 172, S 8, H M 566447, I/A 2 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 170, S 8, H M 566447, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Dirección:PLAZA DE CASTILLA NUMERO 3, 6º C- 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/10/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La fabricación, importación, exportación, la intermediación y el comercio al por mayor y menor de maquinas y material relacionado con ordenadores y programas para los mismos, aparatos eléctricos y electrónicos, telefonía móvil y fija, maquinas de oficina, desarrollo de programas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 170, S 8, H M 566447, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28