TRESMA INTERMEDIACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando Alonso, 38
Código Postal 33009
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRESMA INTERMEDIACION SL
CIF B24654410
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 02/08/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRESMA INTERMEDIACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRESMA INTERMEDIACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Arroyo Alberto Abilio | Liquidador | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Martinez Arroyo Alberto Abilio | Administrador Solidario | 27/10/2020 | 18/01/2023 |
Martinez Arroyo Alejandro | Administrador Solidario | 27/10/2020 | 18/01/2023 |
Hag -omer Shihawy Ibrahim | Administrador Solidario | 01/12/2016 | 27/10/2020 |
Martinez Arroyo Ana Yolanda | Administrador Solidario | 24/08/2017 | 27/10/2020 |
Martinez Arroyo Alejandro | Administrador Solidario | 29/07/2015 | 24/08/2017 |
Martinez Arroyo Alberto Abilio | Administrador Solidario | 29/07/2015 | 01/12/2016 |
Martinez Arroyo Alberto Abilio | Administrador Unico | 03/06/2015 | 29/07/2015 |
Martinez Arroyo Alberto Abilio | Administrador Mancomunado | 13/11/2013 | 03/06/2015 |
Martinez Arroyo Ana Yolanda | Administrador Mancomunado | 13/11/2013 | 19/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRESMA INTERMEDIACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 9 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 9 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 9 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 9 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 8 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 8 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 7 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 7 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 6 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 18, S 8, H AS 46407, I/A 6 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-33