TRESING TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cra de Cala Gracio,, 20
Código Postal 07820
Municipio Sant Antoni de Portmany
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRESING TRADE SL
CIF B62842539
Capital Social 147212.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRESING TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRESING TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Jean Laurent Alain Philippe | Administrador Unico | 25/11/2021 | 23/11/2023 |
Navarro Jean Laurent Alain Philippe | Liquidador | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
Sanchez Guzman Eduardo | Administrador Unico | 18/06/2014 | 25/11/2021 |
Fontanilles Prat Ramon | REPR.143 RRM | 15/06/2013 | 18/06/2014 |
IM GLOBAL ADMINISTRATIVE SERVICES SL | Administrador Solidario | 15/06/2013 | 18/06/2014 |
IMS SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Administrador Solidario | 15/06/2013 | 18/06/2014 |
Marisol Aida Gutierrez Rangel | REPR.143 RRM | 15/06/2013 | 18/06/2014 |
Igmasa Gestio Management Company Servicos E Gestao | Administrador Unico | 15/06/2013 | |
Maestre Casanovas Ignasi | REPR.143 RRM | 15/06/2013 |
ACTOS BORME DE TRESING TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 74, S 8, H IB 12268, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 74, S 8, H IB 12268, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 74, S 8, H IB 12268, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 74, S 8, H IB 12268, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
- C/ CALA GRACIO, Nº, 20 07820 (SANT ANTONI DE PORTMANY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 73, S 8, H IB 12268, I/A 4 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 73, S 8, H IB 12268, I/A 4 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 73, S 8, H IB 12268, I/A 4 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 73, S 8, H IB 12268, I/A 3 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-07
- CTRA EIVISSA-SANT JOSEP Km 11,5 - 07830 (SANT JOSEP DE SA TALAIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 280, F 73, S 8, H IB 12268, I/A 2 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34446 , F 42, S 8, H B 246942, I/A 9 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08