TRESAÑOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Honduras, 7
Código Postal 41012
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TRESAÑOS SL
CIF B85508588
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Chacon Ardila Diego-nicolas
VINCULACIONES DE TRESAÑOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRESAÑOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chacon Ardila Diego-nicolas | Socio Unico | 23/04/2012 | 10/06/2019 |
Chacon Ardila Diego-nicolas | Administrador Unico | 23/04/2012 | 10/06/2019 |
Chacon Ardila Diego-nicolas | Liquidador Unico | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
Garcia Beneroso Francisco | Administrador Unico | 14/01/2009 | 23/04/2012 |
Lara Fernandez Luis | Administrador Unico | 14/01/2009 |
ACTOS BORME DE TRESAÑOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 4 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 4 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 4 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 4 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 4 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
- DON DIEGO NICOLAS CHACON ARDILA, ANTES CON NIE: X-8565738D, HA OBTENIDO EL DNI: 29567010G.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 164, S 8, H SE 88055, I/A 3 1 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5307 , F 163, S 8, H SE 88055, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-41