TRES TRIS TRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Villajoyosa, 103
Código Postal 03016
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRES TRIS TRAS SL
CIF B54943402
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 16/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRES TRIS TRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRES TRIS TRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luciañez Perez Maria | Administrador Unico | 15/03/2017 | 09/02/2021 |
Luciañez Perez Maria | Liquidador | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Galan Berenguer Manuel | Administrador Unico | 30/06/2016 | 15/03/2017 |
ACTOS BORME DE TRES TRIS TRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
- AVDA VILLAJOYOSA, 103 Bl.6 7º B (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 195, S 8, H A 150804, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 194, S 8, H A 150804, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-03
Dirección:AVDA DE LA CONSTITUCION 158 BAJO (VILLENA)
Comienzo de operaciones:16/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por menor por correspondencia o internet. Comercio al por mayor no especializado de productos alimenticios. Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. La compraventa e intermediación en la misma de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 194, S 8, H A 150804, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-03