TRENTO XXI ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dinamarca, 13
Código Postal 47140
Municipio Laguna de Duero
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRENTO XXI ASESORES SL
CIF B47706288
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 13/03/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arias Cuadrado Maria
VINCULACIONES DE TRENTO XXI ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRENTO XXI ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Cuadrado Maria | Liquidador | 12/04/2019 | 12/04/2019 |
Arias Cuadrado Maria | Socio Unico | 21/09/2017 | 12/04/2019 |
Arias Cuadrado Maria | Administrador Unico | 21/09/2017 | 12/04/2019 |
Vega Castrillo Francisco Javier | Administrador Unico | 14/03/2013 | 21/09/2017 |
ACTOS BORME DE TRENTO XXI ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 67, S 8, H VA 25549, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 68, S 8, H VA 25549, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-47
Dirección:C/ DINAMARCA 13 (LAGUNA DE DUERO)
Comienzo de operaciones:13/03/13
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 68, S 8, H VA 25549, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-47