TRENAREZO SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social TRENAREZO SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/02/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TRENAREZO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRENAREZO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 19/10/2017 | 03/08/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 22/10/2014 | 03/08/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 22/10/2014 | 03/08/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/08/2019 | 03/08/2022 |
Gonzalez Bedoya Pilar Covadonga | Secretario | 28/02/2013 | 03/08/2022 |
Gonzalez Bedoya Pilar Covadonga | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | 03/08/2022 |
Gonzalez Bedoya Pilar Covadonga | Consejero | 28/02/2013 | 03/08/2022 |
Lamadrid Gonzalez Maria Pilar | Consejero | 28/02/2013 | 03/08/2022 |
Lamadrid Gonzalez Maria Pilar | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | 03/08/2022 |
Lamadrid Rodriguez Jose Carlos | Consejero | 28/02/2013 | 03/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRENAREZO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 120, S 8, H M 549877, I/A 10 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 120, S 8, H M 549877, I/A 10 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 120, S 8, H M 549877, I/A 10 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 120, S 8, H M 549877, I/A 10 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
- Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas con fecha 17 de mayo de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 119, S 8, H M 549877, I/A 9 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 119, S 8, H M 549877, I/A 8 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 119, S 8, H M 549877, I/A 8 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 119, S 8, H M 549877, I/A 7 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO RELATIVO A LA ENTIDAD DEPOSITARIA Y EL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 118, S 8, H M 549877, I/A 6 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30552 , F 118, S 8, H M 549877, I/A 6 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28