TREISA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TREISA SA
CIF A80279995
VINCULACIONES DE TREISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TREISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botija Martin Santos | Apoderado Mancomunado | 30/12/2009 | 07/05/2010 |
Botija Martin Santos | Secretario | 07/05/2010 | |
Conejo Mesa Antonio | Apoderado Mancomunado | 30/12/2009 | 07/05/2010 |
Conejo Mesa Antonio | Presidente | 07/05/2010 | |
Conejo Mesa Antonio | Consejero | 07/05/2010 | |
Conejo Mesa Antonio | Liquidador | 07/05/2010 | 07/05/2010 |
Fernandez De Cossio Dominguez Jose Luis | Consejero | 07/05/2010 | |
Lopez Garcia Manuel | Apoderado Mancomunado | 30/12/2009 | 07/05/2010 |
Lopez Garcia Manuel | Vicepresidente | 07/05/2010 | |
Lopez Garcia Manuel | Consejero | 07/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TREISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27221 , F 196, S 8, H M 82749, I/A 11 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27221 , F 196, S 8, H M 82749, I/A 11 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27221 , F 196, S 8, H M 82749, I/A 11 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27221 , F 196, S 8, H M 82749, I/A 11 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 179, S 8, H M 82749, I/A 10 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5043 , F 179, S 8, H M 82749, I/A 10 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-11-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-28