TREINTADIEZ TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 109
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TREINTADIEZ TECHNOLOGIES SL
CIF B86073988
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 11/11/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ROOTER ANALYSIS SL
VINCULACIONES DE TREINTADIEZ TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TREINTADIEZ TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Rodriguez Isabel | Administrador Solidario | 03/12/2010 | 24/09/2019 |
Castillo Serna Conrado | Administrador Solidario | 03/12/2010 | 24/09/2019 |
Castillo Serna Conrado | Liquidador | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
ROOTER ANALYSIS SL | Socio Unico | 03/12/2010 | 24/09/2019 |
Barta Diez Jose Gabriel | Apoderado | 01/03/2012 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE TREINTADIEZ TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- C/ VELAZQUEZ 109 2º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 2 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 212, S 8, H M 507432, I/A 2 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5305 , F 133, S 8, H SE 87868, I/A 2 A (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5305 , F 133, S 8, H SE 87868, I/A 2 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-41