TREBORTEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barri Marques, 2
Código Postal 17452
Municipio Massanes
Provincia Girona
Razón Social TREBORTEX SL
CIF B17593633
Actividad Fabricación de tejidos de punto
Fecha de Constitución 16/06/1999
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carl Emmanuel De Freitas
Propietario TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS SAS
Auditor MAZARS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TREBORTEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TREBORTEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carl Emmanuel De Freitas | Administrador Unico | 29/11/2016 | 31/07/2017 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 20/07/2009 | 31/07/2017 |
Renaud Henri Marcel Cellier | Consejero | 06/08/2014 | 31/07/2017 |
TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS SAS | Socio Unico | 20/09/2016 | 31/07/2017 |
Carl Emmanuel De Freitas | Consejero | 29/11/2016 | |
DIRECCION DE CREACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SL | Secretario | 12/08/2015 | 29/11/2016 |
Florent Troubat | Consejero | 29/11/2016 | |
Guillaume Treves | Consejero | 29/11/2016 | |
Renaud Henri Marcel Cellier | Presidente | 06/08/2014 | 29/11/2016 |
Escrituras Y Balances Asesores Mercantiles Europeo | Secretario | 12/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TREBORTEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 199, S 8, H GI 23602, I/A 45 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 199, S 8, H GI 23602, I/A 45 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 44 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-17
- Otras modificaciones estatutarias: 15º, de los órganos sociales.. 24º, de las diferentes formas de administración social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 44 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 44 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-17
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 44 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 43 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 42 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 42 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 198, S 8, H GI 23602, I/A 41 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-17