TREBISA SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TREBISA SA
CIF A28693026
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TREBISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TREBISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINGOS DE MADRID REUNIDOS SA | Administrador Unico | 24/02/2010 | 05/10/2010 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 02/02/2010 | 05/10/2010 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 05/10/2010 | 05/10/2010 |
Puyol Pineda Alberto | Representante | 26/05/2009 | 02/02/2010 |
Vila Beltran Josep | Representante | 26/05/2009 | |
Cajal Udaeta Jaime | Apoderado | 22/04/2009 | |
Carbajo Olleros Felix Pedro | Apoderado Mancomunado | 22/04/2009 |
ACTOS BORME DE TREBISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 219, S 8, H M 67590, I/A 44 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 219, S 8, H M 67590, I/A 44 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 219, S 8, H M 67590, I/A 44 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 219, S 8, H M 67590, I/A 44 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 218, S 8, H M 67590, I/A 43 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 218, S 8, H M 67590, I/A 42 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 218, S 8, H M 67590, I/A 42 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 218, S 8, H M 67590, I/A 41 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12084 , F 218, S 8, H M 67590, I/A 41 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28