TRAVELMEDIA ONLINE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TRAVELMEDIA ONLINE SL
CIF B81017642
Nombres Anteriores
- MEDIA BIT SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Creuheras Margenat Jose
Propietario CAPITAL HEMISFERIO SA SCR DE REGIMEN
VINCULACIONES DE TRAVELMEDIA ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAVELMEDIA ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPITAL HEMISFERIO SA SCR DE REGIMEN | Socio Unico | 09/05/2012 | 09/10/2012 |
Centeno Villamor David | Consejero | 28/07/2011 | 09/10/2012 |
Creuheras Margenat Jose | Consejero | 03/02/2009 | 09/10/2012 |
Creuheras Margenat Jose | Presidente | 18/02/2010 | 09/10/2012 |
De Prado Moncusi Marc | Vicesecret. | 11/11/2009 | 09/10/2012 |
Elias Viñeta Luis | Secretario | 11/11/2009 | 09/10/2012 |
Mas Sumalla Ramon | Consejero | 03/02/2009 | 09/10/2012 |
Minguez Benedito Jose Rafael | Apoderado | 03/02/2009 | 09/10/2012 |
Sanz Serrano Alberto | Apoderado | 29/04/2010 | 09/10/2012 |
HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA | Consejero | 18/02/2009 | 09/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRAVELMEDIA ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 222, S 8, H M 140049, I/A 30 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 222, S 8, H M 140049, I/A 30 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 222, S 8, H M 140049, I/A 29 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 222, S 8, H M 140049, I/A 29 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 221, S 8, H M 140049, I/A 28 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 221, S 8, H M 140049, I/A 28 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 221, S 8, H M 140049, I/A 27 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 221, S 8, H M 140049, I/A 26 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-46-28