TRAVALUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social AUTOV DE MADRID-CADIZ Km 355 - FINCA EL JARDINITO
Código Postal 14600
Municipio Montoro
Provincia Córdoba
Razón Social TRAVALUM SL
CIF B14689582
Actividad Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales
Fecha de Constitución 22/06/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRAVALUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAVALUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lumbreras Rodriguez Alfonso | Liquidador | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
Lumbreras Rodriguez Alfonso | Administrador Unico | 12/06/2012 | 23/02/2023 |
Lumbreras Rodriguez Alfonso | Administrador Mancomunado | 28/03/2011 | 12/06/2012 |
Sanz Armiñanzas Fidel | Administrador Mancomunado | 28/03/2011 | 12/06/2012 |
Lumbreras Checa Josefa Esther | Administrador Unico | 28/03/2011 | |
Lumbreras Rodriguez Alfonso | Apoderado | 07/01/2011 | 28/03/2011 |
Lumbreras Rodriguez Alfonso | Apoderado | 29/12/2009 | 28/03/2011 |
ACTOS BORME DE TRAVALUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 79, S 8, H CO 21290, I/A 10 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 79, S 8, H CO 21290, I/A 10 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 79, S 8, H CO 21290, I/A 10 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 79, S 8, H CO 21290, I/A 10 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-14
- AUTOV DE MADRID-CADIZ Km 355 - FINCA EL JARDINITO (MONTORO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 78, S 8, H CO 21290, I/A 9 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 78, S 8, H CO 21290, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 78, S 8, H CO 21290, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 78, S 8, H CO 21290, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 78, S 8, H CO 21290, I/A 7 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-14