TRATAMIENTOS Y FIBRAS DIVERSAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del General Alvarez de Castro, 8
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRATAMIENTOS Y FIBRAS DIVERSAS SL
CIF B59147132
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRATAMIENTOS Y FIBRAS DIVERSAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRATAMIENTOS Y FIBRAS DIVERSAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guzman Romero Isabel | Administrador Unico | 26/06/2013 | 24/12/2021 |
Guzman Romero Jorge | Apoderado | 01/03/2013 | 24/12/2021 |
Guzman Romero Jorge | Liquidador | 24/12/2021 | 24/12/2021 |
Guzman Marquez Salvador | Administrador Unico | 26/06/2013 |
ACTOS BORME DE TRATAMIENTOS Y FIBRAS DIVERSAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 165, S 8, H B 2694, I/A 21 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 165, S 8, H B 2694, I/A 21 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 165, S 8, H B 2694, I/A 21 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
- CL GENERAL ALVAREZ DE CASTRO Num.8 P.BJ PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 164, S 8, H B 2694, I/A 20 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.7:TRANSMISION DE PARTICIPACIONES MORTIS-CAUSA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 164, S 8, H B 2694, I/A 19 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 164, S 8, H B 2694, I/A 19 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 164, S 8, H B 2694, I/A 19 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 163, S 8, H B 2694, I/A 18 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 163, S 8, H B 2694, I/A 17 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08