TRATAMIENTOS ESTETICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 39
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TRATAMIENTOS ESTETICOS SA
CIF A82468034
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRATAMIENTOS ESTETICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRATAMIENTOS ESTETICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viscasillas Mauri Maria | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Viscasillas Mauri Maria Asuncion | Administrador Unico | 17/08/2017 | 22/01/2019 |
Peña Aranda Agustin | Secretario | 20/01/2012 | 17/08/2017 |
Peña Aranda Agustin | Consejero | 20/01/2012 | 17/08/2017 |
Romero Viscasillas Alicia | Consejero | 16/05/2012 | 17/08/2017 |
Viscasillas Mauri Maria | Presidente | 20/01/2012 | 17/08/2017 |
Viscasillas Mauri Maria | Consejero | 20/01/2012 | 17/08/2017 |
Sarda Anton Clara Isabel | Vicepresidente | 20/01/2012 | 16/05/2012 |
Sarda Anton Clara Isabel | Consejero | 20/01/2012 | 16/05/2012 |
Viscasillas Mauri Maria | Consejero Delegado | 15/12/2009 | 20/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRATAMIENTOS ESTETICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 204, S 8, H M 242685, I/A 14 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 204, S 8, H M 242685, I/A 14 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 47 Y 48 CON SUPRESION DE LOS ARTICULOS 49 Y 50 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 204, S 8, H M 242685, I/A 14 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 204, S 8, H M 242685, I/A 14 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 204, S 8, H M 242685, I/A 14 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 203, S 8, H M 242685, I/A 13 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion de los Artículos 12, 13, 20, 29, 32 y 39. Organización de la administración de la sociedad.-Quedan eliminados los Artículos 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 40 al quedar sin contenido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 203, S 8, H M 242685, I/A 13 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 203, S 8, H M 242685, I/A 13 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 203, S 8, H M 242685, I/A 13 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14640 , F 202, S 8, H M 242685, I/A 12 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28