TRAPALA ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Navacerrada, 8
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRAPALA ASESORES SL
CIF B86574936
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 24/10/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Merino Galicia Joaquin
VINCULACIONES DE TRAPALA ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAPALA ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martin Alejandro | Administrador Solidario | 19/11/2012 | 22/12/2021 |
Merino Galicia Joaquin | Liquidador | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Merino Galicia Joaquin | Socio Unico | 11/07/2013 | 22/12/2021 |
Perez Sanz Ruben | Administrador Solidario | 19/11/2012 | 22/12/2021 |
ACTOS BORME DE TRAPALA ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 152, S 8, H M 547962, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 152, S 8, H M 547962, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 152, S 8, H M 547962, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 152, S 8, H M 547962, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 152, S 8, H M 547962, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 150, S 8, H M 547962, I/A 1 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28
Dirección:C/ FRANCISCO NAVACERRADA 8 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/10/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION COMERCIAL DEL NEGOCIO DE ASESORIA JURIDICA, FISCAL, LABORALY CONTABLE. REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO COMERCIAL..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30448 , F 150, S 8, H M 547962, I/A 1 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-28