TRANTOR MINIPAX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Mota, 16
Código Postal 49600
Municipio Benavente
Provincia Zamora
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANTOR MINIPAX SL
CIF B49264278
Capital Social 585366.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/08/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANTOR MINIPAX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANTOR MINIPAX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Garcia Roman | Liquidador | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
Avila Garcia Roman | Administrador Unico | 01/02/2011 | 30/05/2024 |
Avila Vazquez Fernando Roman | Administrador Unico | 23/09/2010 | 01/02/2011 |
ACTOS BORME DE TRANTOR MINIPAX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 6671, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 6671, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 6671, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-49
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 6671, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-49
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-49
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 112, S 8, H ZA 6671, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-49
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 112, S 8, H ZA 6671, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Artículo de los estatutos: 5. Duración.-.Artículo de los estatutos: 5a. Comienzo de Operaciones.-.Artículo de los estatutos: 6. Capital.-. Artículo de los
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 110, S 8, H ZA 6671, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-49
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 110, S 8, H ZA 6671, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-49
Dirección:C/ DE LA MOTA 16 3 D (BENAVENTE)
Comienzo de operaciones:02/08/10
Capital:585.366,00 Euros
Objeto social:Gestión de patrimonios, Servicios de ingeniería, Servicios de consultoría técnica, de arquitectura. Desarrollo inmobiliario, promoción de suelo y viviendas. Construcción de edificios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 110, S 8, H ZA 6671, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-49