TRANSRUTAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TRANSRUTAS SA
CIF A08452500
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 25/04/1977
Página Web www.transrutas.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRANSRUTAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSRUTAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 16/12/2009 | 26/10/2022 |
Ferrer Sicilia Susana | Administrador Solidario | 25/09/2013 | 26/10/2022 |
Ferrer Sicilia Susana | Administrador Solidario | 09/03/2021 | 26/10/2022 |
Ferrer Sicilia Susana | Administrador Solidario | 20/04/2016 | 26/10/2022 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 18/12/2012 | 26/10/2022 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 29/10/2013 | 26/10/2022 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 20/12/2011 | 26/10/2022 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 04/01/2011 | 26/10/2022 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 14/01/2015 | 26/10/2022 |
PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 08/02/2021 | 26/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSRUTAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 176, S 8, H B 43912, I/A 47 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 846/2022, AUTO FIRME DE FECHA 14/07/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 176, S 8, H B 43912, I/A 47 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 175, S 8, H B 43912, I/A 46 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 175, S 8, H B 43912, I/A 45 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 175, S 8, H B 43912, I/A 44 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 175, S 8, H B 43912, I/A 43 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 175, S 8, H B 43912, I/A 42 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 174, S 8, H B 43912, I/A 41 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 174, S 8, H B 43912, I/A 40 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-08
Apoderado
Director
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 174, S 8, H B 43912, I/A 39 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08