TRANSROURES SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social TRANSROURES SL
CIF B08419004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Log Arcus Group Holding Lagh
VINCULACIONES DE TRANSROURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSROURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE SA CARVALHO JOSE MANUEL | Liquidador Unico | 23/07/2012 | 23/07/2012 |
DE SA CARVALHO JOSE MANUEL | Administrador Unico | 05/03/2012 | 23/07/2012 |
Log Arcus Group Holding Lagh | Socio Unico | 12/03/2010 | 23/07/2012 |
Clemens Heinrich Ding Erhard | Presidente | 05/03/2012 | |
Clemens Heinrich Ding Erhard | Consejero | 05/03/2012 | |
DE SA CARVALHO JOSE MANUEL | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2010 | 05/03/2012 |
DE SA CARVALHO JOSE MANUEL | Consejero | 12/03/2010 | 05/03/2012 |
Stegmann Christian | Consejero | 05/03/2012 | |
Stegmann Christian | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2010 | 05/03/2012 |
Tapia Haarmann Alejandro Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2010 | 05/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSROURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 39 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 39 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 39 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 39 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 39 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 38 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 38 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 220, S 8, H V 21084, I/A 38 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 1566, F 219, S 8, H V 21084, I/A 37 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-46