TRANSPORTES Y SERVICIOS VINICOLAS AURIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR SANTA CRUZ DE ARRABALDO 49
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS VINICOLAS AURIA SL
CIF B32458010
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 19/12/2014
Nombres Anteriores
- TRANSPORTES FONTELOSDECOVA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AURIA DE VALORES SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VINICOLAS AURIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VINICOLAS AURIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURIA DE VALORES SL | Socio Unico | 06/06/2016 | 09/01/2023 |
Rodriguez Francisco Raquel | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Rodriguez Francisco Raquel | Administrador Solidario | 28/07/2016 | 09/01/2023 |
Vazquez Vazquez Myrian | Administrador Solidario | 03/06/2019 | 09/01/2023 |
Vidueira Couso Alejandro | Apoderado | 19/03/2015 | 09/01/2023 |
Vazquez Vazquez Manuel | Administrador Solidario | 28/07/2016 | 03/06/2019 |
Vazquez Vazquez Manuel | Administrador Unico | 06/06/2016 | 28/07/2016 |
Couso Monedero Gonzalo | Administrador Unico | 07/01/2015 | 06/06/2016 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VINICOLAS AURIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-32
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 5 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 106, S 8, H OR 14604, I/A 5 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-32
Empresa: TRANSPORTES FONTELOSDECOVA SL
- LUGAR SANTA CRUZ DE ARRABALDO 49 (OURENSE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 105, S 8, H OR 14604, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-32
Empresa: TRANSPORTES FONTELOSDECOVA SL
- El transporte de mercancías por carretera -CNAE 4941-, así como la prestación de servicios a las otras empresas del grupo -CNAE 8299-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 105, S 8, H OR 14604, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-32
Empresa: TRANSPORTES FONTELOSDECOVA SL
- TRANSPORTES Y SERVICIOS VINICOLAS AURIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 105, S 8, H OR 14604, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-32