TRANSPORTES VELILLA E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de la Paz, 8
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social TRANSPORTES VELILLA E HIJOS SL
CIF B85160703
Capital Social 168000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 17/07/2007
Página Web www.velillaehijos.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES VELILLA E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES VELILLA E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velilla Centeno Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 23/01/2014 | 27/11/2020 |
Velilla Rincon Carlos-ramon | Liquidador | 27/11/2020 | 27/11/2020 |
Velilla Rincon Carlos-ramon | Administrador Unico | 23/01/2014 | 27/11/2020 |
Velilla Rincon Carlos-ramon | Apoderado Mancomunado | 23/01/2014 | 27/11/2020 |
Rincon Guijarro Agustina Isabel | Secretario | 27/02/2009 | 23/01/2014 |
Rincon Guijarro Agustina Isabel | Consejero | 27/02/2009 | 23/01/2014 |
Velilla Centeno Jose Antonio | Presidente | 27/02/2009 | 23/01/2014 |
Velilla Centeno Jose Antonio | Consejero | 27/02/2009 | 23/01/2014 |
Velilla Rincon Carlos-ramon | Consejero Delegado | 27/02/2009 | 23/01/2014 |
Velilla Rincon Carlos-ramon | Consejero | 27/02/2009 | 23/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES VELILLA E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 203, S 8, H M 442433, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 203, S 8, H M 442433, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 203, S 8, H M 442433, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 203, S 8, H M 442433, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 203, S 8, H M 442433, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 203, S 8, H M 442433, I/A 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
- Creación de la página web corporativa: www.velillaehijos.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 201, S 8, H M 442433, I/A 3 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: modificación del artículo 21 de los Estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 201, S 8, H M 442433, I/A 3 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
Capital Anterior: | 29.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 139.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 168.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 479,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 201, S 8, H M 442433, I/A 3 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24582 , F 201, S 8, H M 442433, I/A 3 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28