TRANSPORTES TABARCA SA - EXTINGUIDA
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TRANSPORTES TABARCA SA
CIF A03094133
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES TABARCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES TABARCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrios Sanchez Julian | Administrador Concursal | 09/08/2010 | 14/07/2021 |
Betancor Alamo Armando | Administrador Concursal | 09/08/2010 | 14/07/2021 |
Garcia Gavira Juan Luis | Apoderado | 11/04/2011 | |
Gonzalez Ajenjo Sandra | Apoderado | 02/01/2009 | 11/04/2011 |
Irles Molina Jose Juan | Apoderado Solidario | 26/02/2009 | 11/04/2011 |
Ortega Tamayo Olga | Apoderado | 07/01/2009 | 11/04/2011 |
Rodriguez Vicente Jose Carlos | Apoderado Solidario | 26/02/2009 | 11/04/2011 |
Rodriguez Vicente Jose Carlos | Apoderado Solidario | 11/04/2011 | |
Romero Cremades Jose Luis | Apoderado Solidario | 11/04/2011 | |
Segui Soloaga Andres | Administrador Unico | 14/07/2009 | 11/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES TABARCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A 19 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES TABARCA SA
Nif:A03094133
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Barrios Sanchez Julian
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA
Fecha de Resolución:08/02/2010
Número Procedimiento Concursal:544/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2832
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-9722
Inscripción:
19
Fecha Inscripción14/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A 19 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES TABARCA SA
Nif:A03094133
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:25/05/2021
Número Procedimiento Concursal:544/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2832
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-9722
Inscripción:
19
Fecha Inscripción14/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A 19 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES TABARCA SA
Nif:A03094133
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Betancor Alamo Armando
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA
Fecha de Resolución:08/02/2010
Número Procedimiento Concursal:544/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2832
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-9722
Inscripción:
19
Fecha Inscripción14/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A 19 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES TABARCA SA
Nif:A03094133
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:25/05/2021
Número Procedimiento Concursal:544/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2832
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-9722
Inscripción:
19
Fecha Inscripción14/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A 19 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A A (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES TABARCA SA
Nif:A03094133
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA
Fecha de Resolución:18/02/2011
Número Procedimiento Concursal:544/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2832
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-9722
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A A (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A A (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A A (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES TABARCA SA
Nif:A03094133
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Barrios Sanchez Julian
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA
Fecha de Resolución:08/02/2010
Número Procedimiento Concursal:544/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2832
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-9722
Inscripción:
17 A
Fecha Inscripción09/08/2010
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 10, S 8, H A 9722, I/A 17 A (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-03