TRANSPORTES RUIZ PUENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Francisco Valldecabres, 2
Código Postal 46940
Municipio Manises
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES RUIZ PUENTE SL
CIF B98490188
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 19/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES RUIZ PUENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES RUIZ PUENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alvarez Maria Angeles | Apoderado | 15/01/2013 | 20/05/2021 |
Peralta Lopez Delfina | Apoderado Mancomunado | 23/11/2012 | 20/05/2021 |
Ruiz Puente Jose Vicente | Administrador Unico | 23/11/2012 | 20/05/2021 |
Ruiz Puente Jose Vicente | Apoderado Mancomunado | 23/11/2012 | 20/05/2021 |
Ruiz Puente Jose Vicente | Liquidador Unico | 20/05/2021 | 20/05/2021 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES RUIZ PUENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 117, S 8, H V 151202, I/A 4 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 117, S 8, H V 151202, I/A 4 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 117, S 8, H V 151202, I/A 4 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 117, S 8, H V 151202, I/A 4 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 117, S 8, H V 151202, I/A 4 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 116, S 8, H V 151202, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 116, S 8, H V 151202, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 115, S 8, H V 151202, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Dirección:C/ FRANCISCO VALLDECABRES 2, 1º-2& (MANISES)
Comienzo de operaciones:19/11/12
Capital:14.000,00 Euros
Objeto social:El objeto de la Sociedad consiste en el transporte público de mercancías por cualquier medio de transporte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 115, S 8, H V 151202, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46