TRANSPORTES RIOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Valencina de la Concepción
Provincia Sevilla
Razón Social TRANSPORTES RIOS SL
CIF B41115502
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANSPORTES RIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES RIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rios Perez Juan Manuel | Liquidador Unico | 16/04/2015 | 16/04/2015 |
Rios Perez Juan Manuel | Secretario | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Rios Perez Juan Manuel | Consejero | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Rios Perez Juan Manuel | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Rios Perez Manuel | Presidente | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Rios Perez Manuel | Consejero | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Rios Perez Manuel | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Romero Gonzalez Maria De Los Reyes | Consejero | 21/03/2013 | 16/04/2015 |
Rios Perez Juan Manuel | Consejero Delegado | 21/03/2013 | |
Rios Perez Manuel | Consejero Delegado | 21/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES RIOS SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 4 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 10, S 8, H SE 11141, I/A 4 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41