TRANSPORTES POBLACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 22
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES POBLACION SL
CIF B24015737
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Órgano Administración Administrador único
Propietario POBLACION HERMANOS SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES POBLACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES POBLACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Poblacion Diez Amabilio | Apoderado Solidario | 08/01/2013 | 08/04/2021 |
Poblacion Diez Felix | Apoderado | 08/04/2021 | |
Poblacion Diez Jose Felix | Apoderado Solidario | 08/01/2013 | 08/04/2021 |
Poblacion Diez Luis-miguel-paulino | Representante | 30/01/2019 | 08/04/2021 |
POBLACION HERMANOS SL | Administrador Unico | 30/01/2019 | 08/04/2021 |
POBLACION HERMANOS SL | Socio Unico | 01/10/2018 | 08/04/2021 |
Poblacion Diez Luis-miguel-paulino | Administrador Unico | 03/01/2013 | 30/01/2019 |
Poblacion Diez Amabilio | Administrador Solidario | 03/01/2013 | |
Poblacion Diez Luis-miguel-paulino | Administrador Solidario | 03/01/2013 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES POBLACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 112, S 8, H M 500199, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 112, S 8, H M 500199, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 112, S 8, H M 500199, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 112, S 8, H M 500199, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 112, S 8, H M 500199, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 13º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 111, S 8, H M 500199, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 111, S 8, H M 500199, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 111, S 8, H M 500199, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 111, S 8, H M 500199, I/A 7 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
- C/ ORENSE 22-B 3º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27757 , F 111, S 8, H M 500199, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28