TRANSPORTES PEGASO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SAN JUAN BAUTISTA 16
Código Postal 48230
Municipio Elorrio
Provincia Bizkaia
Razón Social TRANSPORTES PEGASO SL
CIF B48176358
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TRANSPORTES NANUK SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES PEGASO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES PEGASO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobanera Altuna Eduardo | Administrador Concursal | 15/12/2016 | 17/01/2018 |
Ignacio Maria Errasti Arana | Consejero Delegado | 18/02/2010 | 17/01/2018 |
Ignacio Maria Errasti Arana | Consejero | 18/02/2010 | 17/01/2018 |
TRANSPORTES NANUK SL | Socio Unico | 18/02/2010 | 17/01/2018 |
Errasti Araña Ignacio Maria | Consejero Delegado | 23/12/2016 | |
Errasti Araña Ignacio Maria | Consejero | 23/12/2016 | |
Gonzalez Alonso Jose Maria | Presidente | 18/02/2010 | 23/12/2016 |
Gonzalez Alonso Jose Maria | Consejero | 18/02/2010 | 23/12/2016 |
Vazquez Varela Jose | Secretario | 18/02/2010 | 23/12/2016 |
Vazquez Varela Jose | Consejero | 18/02/2010 | 23/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES PEGASO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 164, S 8, H BI 4787,B , I/ 13 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEGASO SL
Nif:B48176358
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Cobanera Altuna Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:25/11/2016
Número Procedimiento Concursal:764/2016
Datos Registrales:
Tomo:
393
Libro:
0
Folio:
164
Hoja:
8-4787
Inscripción:
0
Fecha Inscripción17/01/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 164, S 8, H BI 4787,B , I/ 13 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEGASO SL
Nif:B48176358
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:22/12/2017
Número Procedimiento Concursal:384/2016
Datos Registrales:
Tomo:
393
Libro:
0
Folio:
164
Hoja:
8-4787
Inscripción:
0
Fecha Inscripción17/01/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 164, S 8, H BI 4787,B , I/ 13 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-48
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 163, S 8, H BI 4787,B , I/ 12 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEGASO SL
Nif:B48176358
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:15/12/2016
Número Procedimiento Concursal:764/2016
Datos Registrales:
Tomo:
393
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-4787
Inscripción:
0
Fecha Inscripción23/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 163, S 8, H BI 4787,B , I/ 12 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 163, S 8, H BI 4787,B , I/ 12 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEGASO SL
Nif:B48176358
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Parte Dispositiva:
Las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administración concursal
Fecha de Resolución:25/11/2016
Número Procedimiento Concursal:764/2016
Datos Registrales:
Tomo:
393
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-4787
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 163, S 8, H BI 4787,B , I/ 11 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEGASO SL
Nif:B48176358
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cobanera Altuna Eduardo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:25/11/2016
Número Procedimiento Concursal:764/2016
Datos Registrales:
Tomo:
393
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-4787
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 163, S 8, H BI 4787,B , I/ 11 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES PEGASO SL
Nif:B48176358
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:25/11/2016
Número Procedimiento Concursal:764/2016
Datos Registrales:
Tomo:
393
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-4787
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 163, S 8, H BI 4787,B , I/ 11 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48