TRANSPORTES ORTUÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG MALPICA-SANTA ISABEL, CALLE LETRA F, PARCELA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social TRANSPORTES ORTUÑO SL
CIF B08399479
Capital Social 27573.88 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Nombres Anteriores
- TRANSPORTES ORTUÑO SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES ORTUÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES ORTUÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasco Pomar Jose-luis | Administrador Unico | 19/11/2013 | 26/05/2014 |
Muñoz Gonzalez Maria Luisa | Apoderado | 26/05/2014 | |
Ortuño Fuertes Antonio | Apoderado | 23/03/2012 | 26/05/2014 |
Ortuño Fuertes Manuel | Apoderado | 26/05/2014 | |
Ortuño Fuertes Manuel | Apoderado | 23/03/2012 | 26/05/2014 |
Ortuño Blanch Manuel | Administrador Mancomunado | 09/03/2012 | 19/11/2013 |
Ortuño Muñoz Antonio | Administrador Mancomunado | 09/03/2012 | 19/11/2013 |
Ortuño Fuertes Antonio | Administrador Unico | 07/10/2010 | 09/03/2012 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES ORTUÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 194, S 8, H Z 55925, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 194, S 8, H Z 55925, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 194, S 8, H Z 55925, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 194, S 8, H Z 55925, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-50
- POLIG MALPICA-SANTA ISABEL, CALLE LETRA F, PARCELA (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012 , F 194, S 8, H Z 55925, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-50
- AMPLIAR A:EL ALQUILER Y COMPRAVENTA DE VEHICULOS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21514 , F 30, S 8, H B 23880, I/A 22 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO: "BLASCOTRANS, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21514 , F 29, S 8, H B 23880, I/A 21 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21514 , F 29, S 8, H B 23880, I/A 21 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21514 , F 29, S 8, H B 23880, I/A 21 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Capital Anterior: | 137.869,40 | Euros |
Disminución de capital | 110.295,52 | Euros |
Capital Actual: | 27.573,88 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21514 , F 29, S 8, H B 23880, I/A 20 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08