TRANSPORTES MARRUBE VILLAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Lugo
Razón Social TRANSPORTES MARRUBE VILLAR SL
CIF B27219849
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rodriguez Fernandez Jose Luis
Propietario TRANSPORTES PAREDES-INCIO SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES MARRUBE VILLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES MARRUBE VILLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Fernandez Jose Luis | Administrador Unico | 01/02/2021 | 28/01/2022 |
TRANSPORTES PAREDES-INCIO SL | Socio Unico | 25/11/2021 | 28/01/2022 |
Gonzalo Exposito Quiroga | Administrador Solidario | 01/02/2021 | |
Jose Antonio Rodriguez Losada | Administrador Solidario | 01/02/2021 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES MARRUBE VILLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 162, S 8, H LU 5212, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 162, S 8, H LU 5212, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 162, S 8, H LU 5212, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 162, S 8, H LU 5212, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 162, S 8, H LU 5212, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 162, S 8, H LU 5212, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-27