TRANSPORTES MARISCOS RODRIGUEZ SA - EXTINGUIDA
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social TRANSPORTES MARISCOS RODRIGUEZ SA
CIF A21018619
Capital Social 141595.6 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rodriguez Camacho Manuel
VINCULACIONES DE TRANSPORTES MARISCOS RODRIGUEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES MARISCOS RODRIGUEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Camacho Jacinto | Secretario | 14/08/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Jacinto | Consejero | 14/08/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Manuel | Presidente | 14/08/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Manuel | Consejero | 14/08/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Consejero Delegado | 14/08/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Consejero | 14/08/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Andres | Consejero | 14/08/2012 | |
Rodriguez Camacho Jaime | Vicepresidente | 14/08/2012 | |
Rodriguez Camacho Jaime | Consejero | 14/08/2012 | |
Rodriguez Dominguez Jose Manuel | Consejero | 14/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES MARISCOS RODRIGUEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 186, S 8, H H 10915,H , I/ 15 (15/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 186, S 8, H H 10915,H , I/ 15 (15/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-21
Capital Anterior: | 141.836,00 | Euros |
Disminución de capital | 240,40 | Euros |
Capital Actual: | 141.595,60 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 186, S 8, H H 10915,H , I/ 14 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 185, S 8, H H 10915,H , I/ 13 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 185, S 8, H H 10915,H , I/ 13 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
- El transporte de mercancías en autocamiones, propios o de terceros. La explotación de estaciones de servicio, lavado y engrase. Agencia de transportes en general. La participación en empresas industriales, comerciales o financieras, con inversiones de capital o sin ellos. La adquisición, enajenación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 184, S 8, H H 10915,H , I/ 12 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-21
Capital Anterior: | 143.038,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.202,00 | Euros |
Capital Actual: | 141.836,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 184, S 8, H H 10915,H , I/ 12 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-21