TRANSPORTES MARINA D'OR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle L'Antina, 3
Código Postal 12594
Municipio Oropesa del Mar/Orpesa
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES MARINA D'OR SL
CIF B12848123
Capital Social 104343.0 Euros
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/07/2010
Nombres Anteriores
- RENOVABLES CATALANETA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario HOTELES MARINA D'OR SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES MARINA D'OR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES MARINA D'OR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Gisbert Elena | Apoderado Mancomunado | 10/02/2022 | 25/09/2023 |
Diaz De Bustamante Terminel Francisco Javier | Administrador Unico | 10/03/2023 | 25/09/2023 |
Diaz De Bustamante Terminel Francisco Javier | Liquidador | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
HOTELES MARINA D'OR SL | Socio Unico | 13/05/2014 | 25/09/2023 |
Lorenz Andres Estibaliz | Apoderado Mancomunado | 26/05/2014 | 25/09/2023 |
Mataix Boronat Pablo | Apoderado Mancomunado | 10/02/2022 | 25/09/2023 |
Ramirez Lachica Carolina | Apoderado Mancomunado | 10/02/2022 | 25/09/2023 |
Rodrigues De Almeida Sandra | Apoderado Mancomunado | 26/05/2014 | 25/09/2023 |
Ger Garcia Jesus | Administrador Unico | 21/07/2010 | 10/03/2023 |
MARINA D'OR ENERGIAS SL | Socio Unico | 21/07/2010 | 13/05/2014 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES MARINA D'OR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 163, S 8, H CS 32309, I/A 8 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 163, S 8, H CS 32309, I/A 8 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 163, S 8, H CS 32309, I/A 8 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 163, S 8, H CS 32309, I/A 8 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 162, S 8, H CS 32309, I/A 7 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 162, S 8, H CS 32309, I/A 7 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 162, S 8, H CS 32309, I/A 6 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 162, S 8, H CS 32309, I/A 5 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-12
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 162, S 8, H CS 32309, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 5º por ampliación del capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542, L 1104, F 161, S 8, H CS 32309, I/A 3 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12