TRANSPORTES MADRID SUR S XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Borox, 20
Código Postal 45290
Municipio Pantoja
Provincia Toledo
Razón Social TRANSPORTES MADRID SUR S XXI SL
CIF B45497609
Actividad Transporte de mercancías por carretera
VINCULACIONES DE TRANSPORTES MADRID SUR S XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES MADRID SUR S XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa Muñoz Daniel | Liquidador Mancomunado | 05/03/2009 | 21/01/2021 |
Montero Navarro Jesus | Liquidador Mancomunado | 05/03/2009 | 21/01/2021 |
San Jose Contreras Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 05/03/2009 | 21/01/2021 |
Cruz Rodriguez-manzaneque Jose-eduardo | Administrador Mancomunado | 05/03/2009 | |
Gomez Perez Ivan | Administrador Mancomunado | 05/03/2009 | |
Prieto Martin Francisco | Administrador Mancomunado | 05/03/2009 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES MADRID SUR S XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 4 m (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 4 m (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 4 m (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 4 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-45
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 4 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 42, S 8, H TO 17134, I/A 4 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-45