TRANSPORTES M C PEDROUSO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua A Esmorga, 16
Código Postal 15705
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES M C PEDROUSO SL
CIF B70326749
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 16/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRANSPORTES M C PEDROUSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES M C PEDROUSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Pedrouso Nerea | Administrador Solidario | 09/04/2012 | 19/10/2016 |
Bravo Pedrouso Nerea | Liquidador Solidario | 19/10/2016 | 19/10/2016 |
Lopez Cisneros Ricardo Javier | Apoderado Mancomunado | 31/10/2012 | 19/10/2016 |
Pedrouso Limens Maria De La Cruz | Administrador Solidario | 09/04/2012 | 19/10/2016 |
Pedrouso Limens Maria De La Cruz | Liquidador Solidario | 19/10/2016 | 19/10/2016 |
Pedrouso Limens Maria De La Cruz | Apoderado Mancomunado | 31/10/2012 | 19/10/2016 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES M C PEDROUSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 145, S 8, H SC 46058, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 145, S 8, H SC 46058, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 145, S 8, H SC 46058, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 145, S 8, H SC 46058, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 145, S 8, H SC 46058, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-15
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 144, S 8, H SC 46058, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 143, S 8, H SC 46058, I/A 1 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-15
Dirección:C/ RUA A 16 - LERMO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Comienzo de operaciones:16/03/12
Capital:14.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto el transporte público de mercancías por carretera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 143, S 8, H SC 46058, I/A 1 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-15