TRANSPORTES LIZARRAGA-AQUERRETA SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social TRANSPORTES LIZARRAGA-AQUERRETA SL
CIF B31673692
Actividad Transporte de mercancías por carretera
VINCULACIONES DE TRANSPORTES LIZARRAGA-AQUERRETA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES LIZARRAGA-AQUERRETA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbeloa Cidoncha Angela Isabel | Apoderado | 04/11/2011 | 28/02/2019 |
Arrizurieta Mariñelarena Maria Asuncion | Apoderado | 13/11/2010 | 28/02/2019 |
Lizarraga Aquerreta Jose Ignacio | Liquidador Unico | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
Lizarraga Aquerreta Jose Ignacio | Administrador Unico | 28/02/2019 | |
Maria Jose Fandos Diez | Apoderado | 28/02/2019 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES LIZARRAGA-AQUERRETA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 26, S 8, H NA 14701, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 26, S 8, H NA 14701, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 26, S 8, H NA 14701, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 26, S 8, H NA 14701, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 26, S 8, H NA 14701, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 26, S 8, H NA 14701, I/A 9 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 25, S 8, H NA 14701, I/A 8 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 25, S 8, H NA014701, I/A00007 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-31