TRANSPORTES J.G. MATA SL - EXTINGUIDA
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social TRANSPORTES J.G. MATA SL
CIF B15520638
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRANSPORTES J.G. MATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES J.G. MATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Constenla Jorge Concepcion | Administrador Solidario | 27/03/2009 | 23/12/2014 |
Gomez Constenla Maria | Apoderado | 16/03/2010 | 23/12/2014 |
Gomez Constenla Pablo | Administrador Solidario | 27/03/2009 | 23/12/2014 |
Gomez Constenla Pablo | Liquidador Unico | 23/12/2014 | 23/12/2014 |
Gomez Mata Jesus Manuel | Administrador Unico | 27/03/2009 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES J.G. MATA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 4 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 4 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 4 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 4 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 4 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48 , F 11, S 8, H SC 14746, I/A 2 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-15