TRANSPORTES INTERNACIONALES DANIEL OLTEANU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ingeniero Serrano Lloberes, 24
Código Postal 12100
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES INTERNACIONALES DANIEL OLTEANU SL
CIF B12959425
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 11/11/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Olteanu Daniel
VINCULACIONES DE TRANSPORTES INTERNACIONALES DANIEL OLTEANU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES DANIEL OLTEANU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olteanu Daniel | Socio Unico | 12/11/2015 | 24/01/2023 |
Olteanu Daniel | Administrador Unico | 12/11/2015 | 24/01/2023 |
Olteanu Daniel | Liquidador | 24/01/2023 | 24/01/2023 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES INTERNACIONALES DANIEL OLTEANU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 76, S 8, H CS 38125, I/A 3 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 76, S 8, H CS 38125, I/A 3 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 76, S 8, H CS 38125, I/A 3 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 76, S 8, H CS 38125, I/A 3 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales por aumento del capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 76, S 8, H CS 38125, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-12
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 55,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 76, S 8, H CS 38125, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 75, S 8, H CS 38125, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 75, S 8, H CS 38125, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-12
Dirección:AVDA SERRANO LLOVERAS 24 3 A (CASTELLON DE LA PLANA)
Comienzo de operaciones:11/11/15
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:transporte de mercancías por carretera. Siendo el CNAE de su actividad principal 4941
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687, L 1248, F 75, S 8, H CS 38125, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-12