TRANSPORTES HIDALGO Y URIA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Provincia Asturias
Razón Social TRANSPORTES HIDALGO Y URIA SL
CIF B33613928
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES HIDALGO Y URIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES HIDALGO Y URIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roman Martin Victor Manuel | Liquidador | 05/11/2010 | 15/03/2013 |
Alcon Martin Miguel | Apoderado Solidario | 05/11/2010 | |
Del Castillo Gonzalo Angel Jose | Apoderado Solidario | 05/11/2010 | |
Gazapo Cuervo Maria De Los Angeles | Administrador Unico | 11/05/2009 | 19/10/2010 |
Roman Martin Victor Manuel | Administrador Unico | 11/05/2009 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES HIDALGO Y URIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 223, S 8, H AS 8138, I/A B (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 223, S 8, H AS 8138, I/A 16 m (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2015-84-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 223, S 8, H AS 8138, I/A 16 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A A (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A 15 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A 15 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A 15 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A 14 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A 13 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 222, S 8, H AS 8138, I/A 13 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-33