TRANSPORTES HERMANOS CURBELO DE LEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Rejon, 105
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES HERMANOS CURBELO DE LEON SL
CIF B76031525
Capital Social 111858.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 08/05/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TRANSPORTES HERMANOS CURBELO DE LEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES HERMANOS CURBELO DE LEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Curbelo De Leon Buenaventura | Administrador Mancomunado | 18/09/2012 | 21/01/2016 |
Curbelo De Leon Buenaventura | Liquidador Mancomunado | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Curbelo De Leon David | Administrador Mancomunado | 18/09/2012 | 21/01/2016 |
Curbelo De Leon David | Liquidador Mancomunado | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Curbelo De Leon Buenaventura | Presidente | 30/06/2009 | 18/09/2012 |
Curbelo De Leon Buenaventura | Consejero Delegado Mancomunado | 30/06/2009 | 18/09/2012 |
Curbelo De Leon Buenaventura | Consejero | 30/06/2009 | 18/09/2012 |
Curbelo De Leon David | Consejero Delegado Mancomunado | 30/06/2009 | 18/09/2012 |
Curbelo De Leon David | Consejero | 30/06/2009 | 18/09/2012 |
Curbelo De Leon David | Secretario | 30/06/2009 | 18/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES HERMANOS CURBELO DE LEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 84, S 8, H GC 42227, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 84, S 8, H GC 42227, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 84, S 8, H GC 42227, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 84, S 8, H GC 42227, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 83, S 8, H GC 42227, I/A 4 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 83, S 8, H GC 42227, I/A 4 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-35
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 83, S 8, H GC 42227, I/A 4 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-35
- C/ JUAN REJON 105 1-DCHA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 83, S 8, H GC 42227, I/A 3 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 83, S 8, H GC 42227, I/A 3 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-35
- Modificación del modo de actuación de los Consejeros-Delegados, actuando mancomunadamente dos cualesquiera de los tres designados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 83, S 8, H GC 42227, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-35