TRANSPORTES GUERRERO ZAFRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen del Rosario, 76
Código Postal 23100
Municipio Mancha Real
Provincia Jaén
Razón Social TRANSPORTES GUERRERO ZAFRA SL
CIF B23761109
Capital Social 72000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 20/04/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Guerrero Gutierrez Cristobal
VINCULACIONES DE TRANSPORTES GUERRERO ZAFRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES GUERRERO ZAFRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Del Moral Dolores | Apoderado | 21/04/2016 | 03/11/2021 |
Guerrero Gutierrez Cristobal | Liquidador | 03/11/2021 | 03/11/2021 |
Guerrero Gutierrez Cristobal | Administrador Unico | 21/04/2016 | 03/11/2021 |
Guerrero Gutierrez Cristobal | Socio Unico | 21/04/2016 | 03/11/2021 |
Zafra Linares Maria Del Carmen | Apoderado | 08/06/2018 | 03/11/2021 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES GUERRERO ZAFRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-23
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 6 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-23
- El transporte por carretera de mercancías de cualquier clase, ya sean propias o ajenas, por el territorio nacional o por el extranjero. Actividades auxiliares y complementarias del transporte. Engrase y lavado de vehículos. C.N.A.E de la principal actividad: "4941.- Transporte de mercancías por car
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-23
Capital Anterior: | 39.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 33.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 72.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 146, S 8, H J 21855, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-23
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 39.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 145, S 8, H J 21855, I/A 4 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-23
Capital Anterior: | 19.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 145, S 8, H J 21855, I/A 3 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-23
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 145, S 8, H J 21855, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-23