TRANSPORTES GOROZTETA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 10
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TRANSPORTES GOROZTETA SL
CIF B48953368
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente CEMENTOS LEMONA SA
VINCULACIONES DE TRANSPORTES GOROZTETA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES GOROZTETA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA | Secretario | 26/05/2014 | 31/10/2014 |
ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE SA | Consejero | 26/05/2014 | 31/10/2014 |
Badiola Ibarreche Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2014 | 31/10/2014 |
Capelastegui Lasso Brezo | Apoderado Mancomunado | 29/10/2010 | 31/10/2014 |
CEMENTOS LEMONA SA | Presidente | 26/05/2014 | 31/10/2014 |
CEMENTOS LEMONA SA | Consejero | 26/05/2014 | 31/10/2014 |
De Ellacuria Berrio Rafael | Apoderado Mancomunado | 29/10/2010 | 31/10/2014 |
Gago Borge Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2014 | 31/10/2014 |
Gago Borge Jose Luis | Apoderado Solidario | 28/05/2014 | 31/10/2014 |
Gago Borge Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 29/10/2010 | 31/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES GOROZTETA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 145, S 8, H BI 21052, I/A 34 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 145, S 8, H BI 21052, I/A 34 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 144, S 8, H BI 21052, I/A 33 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 144, S 8, H BI 21052, I/A 32 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 143, S 8, H BI 21052, I/A 31 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 142, S 8, H BI 21052, I/A 30 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 142, S 8, H BI 21052, I/A 30 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 142, S 8, H BI 21052, I/A 29 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 141, S 8, H BI 21052, I/A 28 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-48
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 141, S 8, H BI 21052, I/A 27 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-48