TRANSPORTES GARRAIONDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Artsenalbidea, 19
Código Postal 48013
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TRANSPORTES GARRAIONDO SL
CIF B95874038
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 27/02/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SA DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION
Propietario SA DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION
VINCULACIONES DE TRANSPORTES GARRAIONDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES GARRAIONDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ajuria Aspiazu Rosa Ana | Apoderado | 07/11/2017 | 10/12/2020 |
Fernandez Alonso Angela Maria | Apoderado | 07/11/2017 | 10/12/2020 |
SA DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION | Socio Unico | 09/11/2017 | 10/12/2020 |
SA DE DESCONTAMINACION Y ELIMINACION | Administrador Unico | 06/11/2017 | 10/12/2020 |
Villalon Arana Juan Antonio | Apoderado | 21/06/2019 | 10/12/2020 |
Aransolo Aguirre Jose Ricardo | Administrador Unico | 20/03/2017 | 06/11/2017 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES GARRAIONDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 146, S 8, H BI 69549, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 146, S 8, H BI 69549, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 145, S 8, H BI 69549, I/A 5 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 144, S 8, H BI 69549, I/A 4 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 142, S 8, H BI 69549, I/A 3 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
- CMNO ARSENAL 19 - ZORROZA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 142, S 8, H BI 69549, I/A 2 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 142, S 8, H BI 69549, I/A 2 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 142, S 8, H BI 69549, I/A 2 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 139, S 8, H BI 69549, I/A 1 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Dirección:C/ BARO AMONA, CASERIO ETXERRE 10 (MUXIKA)
Comienzo de operaciones:27/02/17
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD DE TRANSPORTE EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5683 , F 139, S 8, H BI 69549, I/A 1 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48