TRANSPORTES FRIGORIFICOS SENATALY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Martinez, 21
Código Postal 39005
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES FRIGORIFICOS SENATALY SL
CIF B31799877
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 13/10/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jimenez Zarco Pedro Vicente
VINCULACIONES DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS SENATALY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS SENATALY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Rosa Alonso Pedro Jose | Liquidador Unico | 27/03/2017 | 30/10/2017 |
Jimenez Zarco Pedro Vicente | Socio Unico | 11/10/2012 | 30/10/2017 |
De La Rosa Alonso Pedro Jose | Administrador Unico | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
De Miguel Jimenez Elias | Administrador Unico | 30/01/2013 | 27/03/2017 |
Jimenez Zarco Pedro Vicente | Administrador Unico | 11/10/2012 | 30/01/2013 |
De Miguel Millares Borja | Administrador Unico | 11/10/2012 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS SENATALY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 28, S 8, H S 23615, I/A 6 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 28, S 8, H S 23615, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 28, S 8, H S 23615, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 28, S 8, H S 23615, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 28, S 8, H S 23615, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 27, S 8, H S 23615, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 27, S 8, H S 23615, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 27, S 8, H S 23615, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 27, S 8, H S 23615, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 27, S 8, H S 23615, I/A 2 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-39