TRANSPORTES FRIGORIFICOS MURCIANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Caller, 62
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TRANSPORTES FRIGORIFICOS MURCIANOS SL
CIF B30333728
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS MURCIANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS MURCIANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA CORPORACION SA | Administrador Unico | 20/09/2012 | 02/03/2017 |
ACCIONA CORPORACION SA | Liquidador | 02/03/2017 | 02/03/2017 |
Martinez Capistros Jose Luis | Apoderado | 25/10/2012 | 02/03/2017 |
Quero Gil Javier Mario | REPR.143 RRM | 27/01/2015 | 02/03/2017 |
Quero Gil Javier Mario | REPR.143 RRM | 02/03/2017 | 02/03/2017 |
Aguilera Carmona Ignacio | REPR.143 RRM | 20/09/2012 | 27/01/2015 |
Gravalos Esteban Antonio | Administrador Unico | 08/09/2011 | 20/09/2012 |
Gravalos Esteban Antonio | Administrador Solidario | 08/09/2011 | |
Saez Elegido Juan Andres | Administrador Solidario | 08/09/2011 | |
Montes Caracuel Rafael | Apoderado | 16/04/2009 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES FRIGORIFICOS MURCIANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 109, S 8, H B 374725, I/A 24 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 109, S 8, H B 374725, I/A 24 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 109, S 8, H B 374725, I/A 24 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 109, S 8, H B 374725, I/A 23 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 109, S 8, H B 374725, I/A 23 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 109, S 8, H B 374725, I/A 22 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 108, S 8, H B 374725, I/A 21 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 108, S 8, H B 374725, I/A 21 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 108, S 8, H B 374725, I/A 20 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40776 , F 108, S 8, H B 374725, I/A 20 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08