TRANSPORTES DE MERCANCIAS FLANDER SL
Dirección social Cl Bellavista, 32
Código Postal 08901
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES DE MERCANCIAS FLANDER SL
CIF B67262006
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 01/08/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ramos Casanovas Jose Ivan
ORGANIGRAMA DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS FLANDER SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS FLANDER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS FLANDER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Casanovas Jose Ivan | Administrador Unico | 13/01/2022 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS FLANDER SL
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: DON JOSE IVAN RAMOS CASANOVAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
- En el BORME no.180/2021 y con referencia 421412 ERROR EN LA FECHA DEL CESE COMO ADMINISTRADOR DE DON SANTIAGO LOPEZ HERNANDO, SIENDO LA CORRECTA 16 DE JULIO DE 2021
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 2 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 2 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO SANTIAGO LOPEZ HERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Dirección:CL BELLAVISTA NUM.32 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:01/08/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 5229 / OTRAS ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 48, S 8, H B 522162, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08