TRANSPORTES CORALDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolea, 39
Código Postal 02430
Municipio Elche de la Sierra
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES CORALDA SL
CIF B73651499
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 12/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES CORALDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES CORALDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baeza Mulero Bonifacio | Liquidador | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Baeza Sanchez Bonifacio | Administrador Unico | 13/08/2019 | 15/09/2023 |
Francisco Javier Garcia Gonzalez | Apoderado | 26/02/2013 | 15/09/2023 |
Garcia Gonzalez Francisco Javier | Apoderado | 15/09/2023 | |
Baeza Mulero Bonifacio | Administrador Unico | 13/08/2019 | |
Bonifacio Baeza Mulero | Administrador Unico | 03/01/2013 | 13/08/2019 |
Carlos Lozano Salmeron | Administrador Unico | 25/11/2009 | 03/01/2013 |
Carlos Lozano Salmeron | Socio Unico | 10/12/2010 | 03/01/2013 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES CORALDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-02
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 55,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 72, S 8, H AB 24190, I/A 3 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-02
- C/ BOLEA 39 BAJO (ELCHE DE LA SIERRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 71, S 8, H AB 24190, I/A 2 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 13, S 8, H MU 72195, I/A 5 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30