TRANSPORTES CISTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Madrid, 142
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TRANSPORTES CISTAL SL
CIF B91528067
Capital Social 72700.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Reguant Coll Sergio
VINCULACIONES DE TRANSPORTES CISTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES CISTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Olmo Arantzazu | Administrador Concursal | 20/05/2015 | 28/09/2018 |
Reguant Coll Sergio | Administrador Unico | 17/02/2010 | 28/09/2018 |
Amarillo Rodriguez Antonio Carlos | Administrador Mancomunado | 17/02/2010 | |
Casanova Sanchez Jose Maria | Administrador Mancomunado | 17/02/2010 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES CISTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 53, S 8, H B 324610, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE SEVILLA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 255/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/12/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 53, S 8, H B 324610, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 53, S 8, H B 324610, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE SEVILLA , PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO NECESARIO 255/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/01/2015, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 52, S 8, H B 324610, I/A 4 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 52, S 8, H B 324610, I/A 4 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 72.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 72.700,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 50, S 8, H B 324610, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-08
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 50, S 8, H B 324610, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 50, S 8, H B 324610, I/A 3 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-08