TRANSPORTES CASTILLA LA PLANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hernan Juan, 15
Código Postal 49800
Municipio Toro
Provincia Zamora
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES CASTILLA LA PLANA SL
CIF B47434923
Capital Social 56500.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.vallaguia.com/laplana/
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES CASTILLA LA PLANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES CASTILLA LA PLANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Negrete Hernandez Maria Vicenta | Apoderado | 16/06/2016 | 30/12/2020 |
Rodriguez De Prada Celso | Administrador Unico | 16/03/2015 | 30/12/2020 |
Rodriguez Prada Celso | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
Alonso Alonso Alejandro | Administrador Unico | 19/09/2012 | 16/03/2015 |
Barrios Muñoz Jose Miguel | Administrador Solidario | 22/02/2010 | 19/09/2012 |
Barrios Muñoz Margarita | Administrador Solidario | 22/02/2010 | 19/09/2012 |
Barrios Muñoz Margarita | Administrador Unico | 22/02/2010 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES CASTILLA LA PLANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 160, S 8, H ZA 7671, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 160, S 8, H ZA 7671, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 160, S 8, H ZA 7671, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-49
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 160, S 8, H ZA 7671, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-49
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 160, S 8, H ZA 7671, I/A 7 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 156, S 8, H ZA 7671, I/A 6 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-49
Capital Anterior: | 43.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 56.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 156, S 8, H ZA 7671, I/A 6 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-49
- C/ HERNAN JUAN 15 (TORO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 156, S 8, H ZA 7671, I/A 5 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 156, S 8, H ZA 7671, I/A 5 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-49
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 41, S 8, H VA 10499, I/A 4 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-47