TRANSPORTES BAUTISTA SA - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL EL CABEZUELO II, CALLE MANZANARES
Código Postal 13440
Municipio Argamasilla de Calatrava
Provincia Ciudad Real
Razón Social TRANSPORTES BAUTISTA SA
CIF A13043674
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Página Web www.transportesbautista.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Arias Prieto Pablo
VINCULACIONES DE TRANSPORTES BAUTISTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES BAUTISTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Prieto Ana Maria | Apoderado | 17/11/2010 | 26/06/2023 |
Arias Prieto Ana Maria | Consejero | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Arias Prieto Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Arias Prieto Pablo | Presidente | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Arias Prieto Pablo | Consejero | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Ruiz Castellanos Gregorio | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Ruiz Castellanos Gregorio | Secretario | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Ruiz Castellanos Gregorio | Consejero | 13/12/2017 | 26/06/2023 |
Arias Prieto Pablo | Presidente | 13/10/2010 | 13/12/2017 |
Arias Prieto Pablo | Consejero | 13/10/2010 | 13/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES BAUTISTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 22 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-13
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 22 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES BAUTISTA SA
Nif:A13043674
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:13/03/2023
Número Procedimiento Concursal:0000397/2022
Datos Registrales:
Tomo:
524
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-2006
Inscripción:
22
Fecha Inscripción26/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 22 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES BAUTISTA SA
Nif:A13043674
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:13/03/2023
Número Procedimiento Concursal:0000397/2022
Datos Registrales:
Tomo:
524
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-2006
Inscripción:
22
Fecha Inscripción26/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 22 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES BAUTISTA SA
Nif:A13043674
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:13/03/2023
Número Procedimiento Concursal:0000397/2022
Datos Registrales:
Tomo:
524
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-2006
Inscripción:
22
Fecha Inscripción26/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 22 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES BAUTISTA SA
Nif:A13043674
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:13/03/2023
Número Procedimiento Concursal:0000397/2022
Datos Registrales:
Tomo:
524
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-2006
Inscripción:
22
Fecha Inscripción26/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 22 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-13
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 21 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-13
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 21 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-13
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 88, S 8, H CR 2006, I/A 20 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-13
- MODIFICADOS LOS ARTICULOS 13 Y 19 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 87, S 8, H CR 2006, I/A 19 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-13